29 декабря 2021 года в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось заседание Священного Синода Русской Православной Церкви.
Согласно постановления Священного Синода Русской Православной Церкви:
1. Преосвященного епископа Можайского Леонида освободить от должности наместника Введенского ставропигиального мужского монастыря Оптина пустынь.
2. Наместником Введенского ставропигиального мужского монастыря Оптина пустынь и викарием Патриарха Московского и всея Руси быть Преосвященному епископу Тарусскому Иосифу с титулом «Можайский»
3. Преосвященному Леониду быть викарием Калужской епархии с титулом «Тарусский».
*** Преосвященнейший епископ Леонид
Дата рождения: 12 мая 1975 г.
Дата хиротонии: 14 декабря 2014 г.
Дата пострига: 20 апреля 2003 г.
День ангела: 5 июня
Страна: Россия
Биография:
Родился 12 мая 1975 г. в Москве. Крещен в младенчестве.
В 1982-1992 гг. обучался в средней школе № 2 г. Одинцово Московской области, в 1992-1997 гг. — в Московской сельскохозяйственной академии имени К.А. Тимирязева.
В 1997-2001 гг. обучался в Перервинском духовном училище в Москве (17 июля 2001 г. училище преобразовано в духовную семинарию). В 2005 г. получил диплом об окончании Перервинской духовной семинарии, сдав недостающие предметы за семинарский курс.
В годы обучения в Перервинской духовной семинарии занимался сбором исторического и архивного материала о Николо-Перервинском монастыре, результатом которого стала книга «Николо-Перервинский монастырь. Очерки истории», вышедшая в 2005 г.
С мая 2002 г. находился во Введенской Оптиной пустыни.
20 апреля 2003 г. наместником Оптиной пустыни архимандритом Венедиктом (Пеньковым) пострижен в монашество с именем Леонид в честь преподобного Леонида Пошехонского.
4 мая 2003 г. в Георгиевском соборе г. Калуги архиепископом Калужским и Боровским Климентом рукоположен в сан иеродиакона.
23 октября 2006 г. во Введенском соборе Оптиной пустыни митрополитом Калужским и Боровским Климентом рукоположен в сан иеромонаха.
С 2007 г. обучался на заочном секторе Московской духовной академии, которую окончил в 2012 г., защитив дипломную работу по теме «Духовная школа при Николаевском Перервинском мужском монастыре».
8 ноября 2013 г. указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла направлен на послушание на Успенское подворье Оптиной пустыни в Санкт-Петербурге в качестве штатного священнослужителя. С января 2014 г. — благочинный подворья.
В 2007-2010 гг. — консультант в составлении книг ежегодных Богослужебных указаний, выпускаемых Издательством Московской Патриархии.
Решением Священного Синода от 23 октября 2014 г. (журнал № 95) избран епископом Уржумским и Омутнинским.
1 ноября 2014 г. за Литургией в Марфо-Мариинской обители в Москве Святейшим Патриархом Кириллом возведен в сан архимандрита.
Наречен во епископа 11 ноября 2014 г. в храме Владимирской иконы Божией Матери Патриаршей резиденции в Чистом переулке в Москве. Хиротонисан 14 декабря за Божественной литургией в Иоанно-Предтеченском ставропигиальном монастыре г. Москвы. Богослужения возглавил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Решением Священного Синода от 14 июля 2018 г. (журнал № 52) назначен наместником Введенского ставропигиального мужского монастыря Оптина пустынь, с освобождением от управления Уржумской епархией. Определен титул «Можайский», викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси.
Образование:
1997 г. — Московская сельскохозяйственная академия имени К.А. Тимирязева.
2005 г. — Перервинская духовная семинария.
2012 г. — Московская духовная академия (заочно).
2024 |
Октябрь |
пн | вт | ср | чт | пн | сб | вс |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
© 2012 Калужская епархия. Все права защищены. Вопросы и предложения присылайте на e-mail.
При использовании любых материалов с данного web-ресурса ссылка на информационно-издательский отдел Калужской епархии РПЦ МП обязательна.